PASQUINI SANDRO
Informe ejecutivo de PASQUINI SANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASQUINI SANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCART TISSUE & SOAP SL | Apoderado | 06/08/2024 | |
LUCART TISSUE & SOAP SL | Secretario | 19/05/2022 | |
LUCART TISSUE & SOAP SL | Consejero | 19/05/2022 |
VINCULACIONES DE PASQUINI SANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASQUINI SANDRO
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Apoderado
- Lopez Trujillo Luciano
- Pasquini Francesco
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 70710, I/A 24 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Apoderado
- Lopez Trujillo Luciano
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 70710, I/A 24 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Apoderado
- Lopez Trujillo Luciano
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 53, S 8, H BI 70710, I/A 17 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Apoderado
- Lopez Trujillo Luciano
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 47, S 8, H BI 70710, I/A 14 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Consejero
- Lopez Trujillo Luciano
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Presidente
Secretario
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 46, S 8, H BI 70710, I/A 13 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Administrador Solidario
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 46, S 8, H BI 70710, I/A 13 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: LUCART DERMO SL
Liquidador Solidario
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 52, S 8, H BI 70711, I/A 3 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-48
Empresa: LUCART DERMO SL
Consejero Delegado
- Pasquini Sandro
Consejero
- Pasquini Francesco
- Pasquini Guido
- Pasquini Sandro
Liquidador Solidario
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Presidente
- Pasquini Sandro
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 52, S 8, H BI 70711, I/A 3 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Administrador Solidario
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 43, S 8, H BI 70710, I/A 7 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-48
Empresa: LUCART TISSUE & SOAP SL
Consejero Delegado
- Pasquini Sandro
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pasquini Alessandro
- Pasquini Francesco
- Pasquini Guido
- Pasquini Sandro
Presidente
- Pasquini Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739 , F 43, S 8, H BI 70710, I/A 7 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-48
VER MAS ACTOS
Información de PASQUINI SANDRO
Mostramos los datos de PASQUINI SANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASQUINI SANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos