PASQUALE FABIO
Informe ejecutivo de PASQUALE FABIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASQUALE FABIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTVIT SA | Administrador Unico | 26/02/2019 | |
WAIRA WASI SL | Administrador Unico | 14/11/2018 | |
MUNAY TRADERS SL | Administrador Solidario | 14/05/2014 | |
PADRE E FIGLIO SA | Administrador Unico | 30/06/2011 | |
TATAI SL | Socio Unico | 22/06/2009 | |
TATAI SL | Administrador Unico | 22/06/2009 |
VINCULACIONES DE PASQUALE FABIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASQUALE FABIO
Empresa: PADRE E FIGLIO SA
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 118, S 8, H TF 15402, I/A 11 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
Empresa: SOTVIT SA
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196 , F 166, S 8, H TF 10329, I/A 10 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-38
Empresa: SOTVIT SA
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196 , F 166, S 8, H TF 10329, I/A 9 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-38
Empresa: WAIRA WASI SL
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 121, S 8, H TF 61840, I/A 1 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-38
Empresa: PADRE E FIGLIO SA
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 118, S 8, H TF 15402, I/A 10 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-38
Empresa: LA CALETA DE MENA SL
Administrador Solidario
- Felix Ciprian Roman
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 6, S 8, H TF 25804, I/A 4 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: LA CALETA DE MENA SL
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 6, S 8, H TF 25804, I/A 4 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: EL MANANTIAL DE LA CALETA SL
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 192, S 8, H TF 47382, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: PADRE E FIGLIO SA
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 117, S 8, H TF 15402, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: EL MANANTIAL DE LA CALETA SL
Administrador Unico
- Pasquale Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 191, S 8, H TF 47382, I/A 2 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
VER MAS ACTOS
Información de PASQUALE FABIO
Mostramos los datos de PASQUALE FABIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASQUALE FABIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos