PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
Informe ejecutivo de PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNOYA AGRICOLA SA | Administrador Unico | 10/07/2019 |
VINCULACIONES DE PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
Empresa: INDUSTRIA DE LA UVA SA
Administrador Solidario
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 92, S 8, H MU 7474, I/A 22 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2020-115-30
Empresa: F. J. PIQUITO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 214, S 8, H MU 99432, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-30
Empresa: CASTILLO DE LUZON SL
Administrador Solidario
- Juan Jose Martinez Abellan
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H MU 48204, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-30
Empresa: F. J. PIQUITO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 58, S 8, H MU 99432, I/A 1 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-30
Empresa: ARNOYA AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 40, S 8, H MU 7331, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-30
Empresa: ARNOYA AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 40, S 8, H MU 7331, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-30
Empresa: INDUSTRIA DE LA UVA SA
Administrador Solidario
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 92, S 8, H MU 7474, I/A 22 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-30
Empresa: ARNOYA AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 39, S 8, H MU 7331, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-30
Empresa: ARNOYA AGRICOLA SA
Administrador Unico
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 39, S 8, H MU 7331, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-30
Empresa: INDUSTRIA DE LA UVA SA
Administrador Solidario
- Juan Jose Martinez Abellan
- Pascuala Maria Del Rosario Gil Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 92, S 8, H MU 7474, I/A 21 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-30
VER MAS ACTOS
Información de PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA
Mostramos los datos de PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos