PASCUAL VILLORIA JESUS
Informe ejecutivo de PASCUAL VILLORIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PASCUAL VILLORIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL VILLORIA JESUS
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Consejero
- Pascual Villoria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 181, S 8, H VA 7424, I/A 35 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-47
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Consejero
- Casas Bachiller Angel
- Fortuoso Martin Ricardo
- Muriel Fernandez David
- Pascual Villoria Jesus
- Valavazquez Gento Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 180, S 8, H VA 7424, I/A 33 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-47
Empresa: PRADO SPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calle Ortega Alberto
- Pascual Villoria Jesus
Consejero
- Calle Ortega Alberto
- De La Calle Ortega Ana Maria
- Pascual Villoria Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638, L 429, F 149, S 8, H BU 14201, I/A 6 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-09
Empresa: PRADO SPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calle Ortega Alberto
- Pascual Villoria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638, L 429, F 148, S 8, H BU 14201, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-09
Empresa: PRADO SPORT SL
Consejero
- Pascual Villoria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638, L 429, F 148, S 8, H BU 14201, I/A 3 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-09
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Socio
- Pascual Villoria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 82, S 8, H VA 7424, I/A 20 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-47
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Soc.Prof.
- Pascual Villoria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369 , F 82, S 8, H VA 7424, I/A 20 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-47
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Soc.Prof.
- Barcena Rodriguez Margarita
- Bermejo Hernandez Maria Pilar
- Galarraga Ramirez Jose- Angel
- Gil Carazo Cristina
- Hidalgo Andres Rosa- Maria
- Monje Alvarez Miguel-angel
- Muriel Fernandez David
- Pascual Villoria Jesus
- Pelaez Matellanes Marta
- Sanchez Ramos Felipe
- Tejada Ocejo Fernando
- Valavazquez Gento Raul
- Valdivieso Hernandez Beatriz
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 153, S 8, H VA 7424, I/A 14 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-47
Empresa: 1A INGENIEROS SLP
Soc.Prof.
- Pascual Villoria Jesus
- Valavazquez Gento Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 153, S 8, H VA 7424, I/A 14 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-47
Información de PASCUAL VILLORIA JESUS
Mostramos los datos de PASCUAL VILLORIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL VILLORIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos