PASCUAL TUDELILLA DELIA
Informe ejecutivo de PASCUAL TUDELILLA DELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASCUAL TUDELILLA DELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y GRUAS ALBELDA SL | Administrador Solidario | 19/01/2022 | |
TALLERES Y GRUAS ALBELDA SL | Liquidador Unico | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
HORMIGONES Y EXCAVACIONES PASCUAL SL | Administrador Unico | 22/03/2019 | 17/12/2020 |
SERVICIOS AGROGANADEROS DEL IREGUA SL | Administrador Solidario | 17/12/2020 | |
HORMIGONES Y EXCAVACIONES PASCUAL SL | Administrador Solidario | 22/03/2019 |
VINCULACIONES DE PASCUAL TUDELILLA DELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL TUDELILLA DELIA
Empresa: TALLERES Y GRUAS ALBELDA SL
Liquidador Unico
- Pascual Tudelilla Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 87, S 8, H LO 3342, I/A 6 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-26
Empresa: TALLERES Y GRUAS ALBELDA SL
Administrador Solidario
- Pascual Tudelilla Delia
- Pascual Tudelilla Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 87, S 8, H LO 3342, I/A 6 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-26
Administrador Solidario
- Pascual Tudelilla Ana Rosa
- Pascual Tudelilla Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 160, S 8, H LO 12770, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-26
Empresa: HORMIGONES Y EXCAVACIONES PASCUAL SL
Administrador Unico
- Pascual Tudelilla Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 36, S 8, H LO 2058, I/A 13 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-26
Empresa: HORMIGONES Y EXCAVACIONES PASCUAL SL
Administrador Unico
- Pascual Tudelilla Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 36, S 8, H LO 2058, I/A 12 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-26
Empresa: HORMIGONES Y EXCAVACIONES PASCUAL SL
Administrador Solidario
- Pascual Tudelilla Delia
- Pascual Tudelilla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 36, S 8, H LO 2058, I/A 12 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-26
Información de PASCUAL TUDELILLA DELIA
Mostramos los datos de PASCUAL TUDELILLA DELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL TUDELILLA DELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos