PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO
Informe ejecutivo de PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO
Empresa: ONISAN INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Jimenez Diez-canseco Carlos David
- Pascual Rodriguez Ricardo
- Telenti Labrador Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 34768, I/A 12 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-39
Empresa: ONISAN INMUEBLES SL
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237 , F 55, S 8, H S 34768, I/A 8 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-39
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 84, S 8, H GC 11483, I/A 190 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-35
Empresa: URBASER SA
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43671 , F 217, S 8, H M 12103, I/A 800 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: VERALLIA SPAIN SA
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40829 , F 218, S 8, H M 95028, I/A 836 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: VERALLIA SPAIN SA
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35650 , F 141, S 8, H M 95028, I/A 775 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: VERALLIA SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Blanco Rosalia Nieves
- Alvarez Romero Ivan
- Arrue Huerte Maria
- Baigorri Carvajal Javier
- Baños Ayala Ana Belen
- Barragan Aragon Victor
- Bellido Aguera Lourdes
- Celis Gawinski Oliver
- Celis Gawinski Oliver
- Garcia Minguez Aranzazu
- Garcia-valdes Garcia Fernando Luis
- Gonzalez Gomez Eliseo
- Iriarte Santa Isabel Juan
- Lopez Gutierrez Eulogio
- Lopez Moreno Francisco Javier
- Mauri Escudero Antonio
- Mayordomo Llamazares Jose Antonio
- Monteiro Dias Andrade Emanuel-filipe-da Cruz
- Mora Rodriguez Luisa
- Paladini Nieto Eduardo
- Pardo Lage Rafael Fernando
- Rodriguez Vicente Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35650 , F 137, S 8, H M 95028, I/A 771 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Empresa: VIDRIERAS CANARIAS SA
Apoderado
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 135, S 8, H GC 11483, I/A 152 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-35
Empresa: SAINT GOBAIN VICASA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pascual Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 127, S 8, H M 95028, I/A 732 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Información de PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO
Mostramos los datos de PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL RODRIGUEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos