PASCUAL PASCUAL RAMON
Informe ejecutivo de PASCUAL PASCUAL RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL PASCUAL RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IUGAS COMERCIALIZADORA BURGALESA SL | Administrador Unico | 13/09/2011 |
VINCULACIONES DE PASCUAL PASCUAL RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL PASCUAL RAMON
Empresa: IUGAS SL
Administrador Unico
- Pascual Pascual Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383, L 174, F 122, S 8, H BU 1588, I/A 7 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-09
Empresa: INNOVACION Y SOLUCIONES TERMICAS SL
Administrador Unico
- Pascual Pascual Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756, L 547, F 63, S 8, H BU 17669, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-09
Empresa: INNOVACION Y SOLUCIONES TERMICAS SL
Administrador Unico
- Pascual Pascual Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756, L 547, F 62, S 8, H BU 17669, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-09
Empresa: IUGAS COMERCIALIZADORA BURGALESA SL
Administrador Unico
- Pascual Pascual Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 128, S 8, H BU 14238, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-09
Información de PASCUAL PASCUAL RAMON
Mostramos los datos de PASCUAL PASCUAL RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL PASCUAL RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos