PASCUAL MANZANO ANNA
Informe ejecutivo de PASCUAL MANZANO ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 37
Empresas activas: 29
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE PASCUAL MANZANO ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERITUR SA | Consejero | 08/02/2024 | |
PERITUR SA | Secretario | 08/02/2024 | |
PERITUR SA | Apoderado Solidario | 08/02/2024 | |
SANTA SUSANNA SUNSHINE SL | Administrador Solidario | 02/02/2024 | |
GESTIHOTELS ROQUETAS SL | Administrador Solidario | 15/01/2024 | |
GESTIHOTELS REUS SL | Administrador Solidario | 18/08/2023 | |
GESTIHOTELS CAN PICAFORT SL | Administrador Solidario | 25/05/2023 | |
GESTIHOTELS S'ARENAL SL | Administrador Solidario | 27/04/2023 | |
JC MARLIN MAY PORTFOLIO VI SL | Apoderado | 27/02/2023 | |
JC MARLIN MAY PORTFOLIO VI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PASCUAL MANZANO ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL MANZANO ANNA
Empresa: GESTIHOTELS XALOC SL
Administrador Solidario
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 517174, I/A 5 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: GESTIHOTELS SERE SL
Liquidador
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45946 , F 214, S 8, H B 503788, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: GESTIHOTELS SERE SL
Administrador Solidario
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Liquidador
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45946 , F 214, S 8, H B 503788, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: PERITUR SA
Apoderado Solidario
- Pascual Manzano Anna
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diana Cristina Dubert
- KESSE INVEST SL
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Pascual Manzano Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21696 , F 18, S 8, H B 27087, I/A 16 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: SANTA SUSANNA SUNSHINE SL
Administrador Solidario
- KESSE INVEST SL
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 213, S 8, H T 60798, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-43
Empresa: GESTIHOTELS ROQUETAS SL
Administrador Solidario
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49089 , F 188, S 8, H B 607303, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: GESTIHOTELS REUS SL
Administrador Solidario
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 11, S 8, H T 60801, I/A 1 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-43
Empresa: GESTIHOTELS CAN PICAFORT SL
Administrador Solidario
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 22, S 8, H PM 96990, I/A 1 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-07
Empresa: GESTIHOTELS S'ARENAL SL
Administrador Solidario
- Pascual Comas Joan
- Pascual Manzano Anna
- Pascual Manzano Lara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48760 , F 160, S 8, H B 595218, I/A 1 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: JC MARLIN MAY PORTFOLIO VI SL
Apoderado
- Pascual Manzano Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44252 , F 50, S 8, H M 780156, I/A 4 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
VER MAS ACTOS
Información de PASCUAL MANZANO ANNA
Mostramos los datos de PASCUAL MANZANO ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL MANZANO ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos