PASCUAL MANZANERO SARA
Informe ejecutivo de PASCUAL MANZANERO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL MANZANERO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES FILOMENA LOGROÑO S. XXI SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE PASCUAL MANZANERO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL MANZANERO SARA
Administrador Unico
- Pascual Manzanero Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 80, S 8, H TO 29864, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-45
Administrador Unico
- Pascual Manzanero Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 79, S 8, H TO 29864, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-45
Información de PASCUAL MANZANERO SARA
Mostramos los datos de PASCUAL MANZANERO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL MANZANERO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos