PASCUAL LLERENA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PASCUAL LLERENA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL LLERENA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART AND DESIGN OF THE DRAPERY SL | Socio Unico | 01/12/2015 | |
ART AND DESIGN OF THE DRAPERY SL | Administrador Unico | 01/12/2015 | |
OLIVA BABY SOCIEDAD DE ALIMENTACION INFANTIL SL | Socio Unico | 16/11/2009 | |
OLIVA BABY SOCIEDAD DE ALIMENTACION INFANTIL SL | Administrador Unico | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE PASCUAL LLERENA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL LLERENA FRANCISCO
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 115, S 8, H M 52461, I/A 619 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: ART AND DESIGN OF THE DRAPERY SL
Administrador Unico
- Pascual Llerena Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34088 , F 79, S 8, H M 613254, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Empresa: ART AND DESIGN OF THE DRAPERY SL
Socio Único
- Pascual Llerena Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34088 , F 79, S 8, H M 613254, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Apoderado Solidario
- Alonso Hernandez Montserrat
- Alvarez Robla Luis
- Aranda Armengol Eva
- Armario Jimenez Antonio
- Barroso Roca Rebeca
- Benito Bonastre David
- Bernabeu Navarro Josep Victor
- Camacho Bernal Mercedes
- Caro Puche Antonio
- Castell Lopez David
- Castro Cordero Isabel
- Crespo Buenavida Miren
- Del Rio Moreno Eduardo
- Fauria Capdevila Jacint
- Fernandez Gonzalo Beatriz
- Fraj Domingo Alvaro
- Garces Leante Eugenio
- Gonzalez Castro Roberto
- Guerra Martin Adan
- Heras Anton Maria Pilar
- Hernandez Castro Alejandro
- Hernandez Cutuli Maria Carmen
- Ins Brokers Consultants Correduria De Sgs
- Javier Serrano Sanchez
- Jimenez Hermoso Eliseo
- Laorden Jimenez Jose Maria
- Lara Lopez Luis
- Lopez Gutierrez David
- Martinez Esteban Borja
- Martos Dominguez Inmaculada
- Mira Garcia Juan Vicente
- Muñoz Martin Jose Francisco
- Pascual Llerena Francisco
- Peiro Collado Felicidad Trinidad
- Perez Fernandez Rosa
- Planes Batalla Manuel Jose
- Plaza Garcia Cristina
- Rodriguez De Vera Lopez Eduardo
- Sanchez Capilla Luis Rafael
- Sanchez Herrera Susin Teresa
- Santandreu Lopez Daniel
- Trallero Alves Sergi
- Urgelles Esquerra Nuria
- Vazquez Narvaez Alberto Jose
- Vidal Catalan Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 74, S 8, H M 52461, I/A 422 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almenar Pizcueta Luis
- Andres Santiuste Juan Ignacio
- Binefa Pizarro Sergio
- Bolivar Granados Maria Isabel
- Cabrera Anguita Jose
- De La Cruz Jimenez Fernando
- De La Fuente Peña Agustin
- Fernandez Anton Erenia
- Herrera Aranda Francisco Miguel
- Lage Perez Desiree
- Lamas Gomez Gabriel Fernando
- Martin Gamez Manuel
- Martin Machuca Miguel Angel
- Masia Gonzalez Maria Dolores
- Pascual Llerena Francisco
- Pipaon Fernandez Guillermo
- Rabaneda Jimenez Manuel
- Riera Planells Jaime
- Romo Argota Maria Angeles
- Ronderos Molina Claudia Gulnara
- Salas Garcia Luis
- Trocoli Torres Adolfo
- Vicente Gonzalez Jose Luis
- Vilella Barrachina Miguel
- Zamora Navarro Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 70, S 8, H M 52461, I/A 419 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Apoderado
- Acebes Muñoz Ivan
- Almenar Pizcueta Luis
- Alquezar Perez Daniel
- Asenjo Paul Felix
- BENPAL MEDIACION E INVERSION SL
- Bermudez Lopez Javier
- Bravo De Laguna Guerra Juan Francisco
- Campoy Herrera Pedro
- Cañuelo Ubeda Mercedes
- Carrasco Manzano Isabel
- Carrera Alonso Ignacio
- Castro Luengo Joaquin
- Castro Valiña Eladio
- Cerviño Rodriguez Fernando
- Chivite Alduan Mario Felix
- Cuesta Esteban Jose Manuel
- De Diego Marti Francisco Jose
- Dominguez Alonso Arturo Francisco
- Dominguez Gutierrez Daniel
- Duran Cano Maria Del Pilar
- Echenique Valdivieso Alvaro
- Escamilla Cardeñosa Rafael
- Fernandez Rincon Amalia
- Figueiras Britos Maria Del Carmen
- Figueroa Gomez Yolanda
- Fraire Ventura Noel Daniel
- Gallen Esteve Maria Carmen
- Garcia Cayetano Clara Isabel
- Garcia Franco Nuria
- Garvia Vieitez Oscar
- Goitisolo Lezama Sara
- Gonzalez Fernandez Remedios
- Guerra Rodriguez Jose Angel
- Hermida Maria Oscar
- Hernandez Carrillo Valverde Ismael
- Herrera Aranda Francisco Miguel
- Jovino Puig Javier
- Lorca Camuñez Maria Angeles
- Lozano Gonzalez Virginia
- Martin Martin Miguel Angel
- Martinez Mesejo M& Pilar
- Martinez Nadal Jorge
- Mazario Lozano Agustin
- Medina Santiago Jose Antonio
- Mellado Cano Maria Dolores
- Molina Contamina Gerardo
- Montoya Cugat Concepcion
- Moreno Fernandez Maria Yolanda
- Moreno Palma Maria Josefa
- Mullor Ortiz Jose Fernando
- Navarro Rubio Antonio
- Nebreda Ortega Santas
- Nuñez Garba Agustin
- Oruna Altuna Francisco Javier
- Pascual Llerena Francisco
- Peña Hernandez Vicente
- Perepra Garcia Juan Jesus
- Perez Barroso Maria Victoria
- Perez Fernandez Almudena
- Pinilla Martinez Yolanda
- Pont Pujol Rosa Maria
- Pujante Rodenas Jose Manuel
- Ramos Sanchez Javier
- Rodriguez Castro Caroli Johana
- Rodriguez Sanz Alfonso Maria
- Rojo Gil Manuel
- RPRIET GESTION SL
- Sanchez Martin Rafael
- Santana Sanchez Idaira
- Sanz Lopez Maria Milagros
- Solanas Avila Gorka Imanol
- Sosa Toledo Hiurma
- Valdes Vela Rafael Luis
- Valentin Mellado Laura Elena
- Vargas Rodriguez Francisco Miguel
- Vazquez Alsina Carmen
- Vicioso Cabrero Pedro
- Vigil Rodriguez Maria Carmen
- Villanueva Heras Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 45, S 8, H M 52461, I/A 394 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-28
Administrador Unico
- Pascual Llerena Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27177 , F 1, S 8, H M 489615, I/A 1 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Socio Único
- Pascual Llerena Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27177 , F 1, S 8, H M 489615, I/A 1 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Información de PASCUAL LLERENA FRANCISCO
Mostramos los datos de PASCUAL LLERENA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL LLERENA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos