PASCUAL IBAÑEZ CANO
Informe ejecutivo de PASCUAL IBAÑEZ CANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL IBAÑEZ CANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA DEL GALLO 1950 SL | Administrador Unico | 11/02/2022 | |
PROTEHISPA SL | Administrador Unico | 30/05/2011 | |
LORANISA SL | Administrador Unico | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE PASCUAL IBAÑEZ CANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL IBAÑEZ CANO
Empresa: CASA DEL GALLO 1950 SL
Administrador Unico
- Pascual Ibañez Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 41, S 8, H MU106982, I/A 1 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-30
Empresa: PROTEHISPA SL
Administrador Unico
- Pascual Ibañez Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 19, S 8, H MU 63270, I/A 3 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-30
Empresa: LORANISA SL
Administrador Unico
- Pascual Ibañez Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 41, S 8, H MU 36264, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-30
Empresa: CONSTRUNAVES EL SALADAR DE TOTANA SL
Administrador Unico
- Pascual Ibañez Cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 220, S 8, H MU 61857, I/A 11 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-30
Información de PASCUAL IBAÑEZ CANO
Mostramos los datos de PASCUAL IBAÑEZ CANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL IBAÑEZ CANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos