PASCUAL HERRERO MARTA
Informe ejecutivo de PASCUAL HERRERO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL HERRERO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALONIA AQUA GRUP MANAGEMENT SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2024 | |
AQUAGRUP GESTION Y VENTAS SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE PASCUAL HERRERO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL HERRERO MARTA
Empresa: CATALONIA AQUA GRUP MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Mora Escuer David
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 315926, I/A 5 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: CATALONIA AQUA GRUP MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Luja Vazquez Jordi
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 315926, I/A 5 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: AQUAGRUP GESTION Y VENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Mora Escuer David
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41542 , F 96, S 8, H M 736083, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: AQUAGRUP GESTION Y VENTAS SL
Administrador Solidario
- Luja Vazquez Jordi
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41542 , F 96, S 8, H M 736083, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: AQUAGRUP GESTION Y VENTAS SL
Administrador Solidario
- Luja Vazquez Jordi
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41542 , F 80, S 8, H M 736083, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: LUJA LUJA BLASCO SL
Liquidador
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 127, S 8, H B 136162, I/A 2 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Empresa: LUJA LUJA BLASCO SL
Administrador
Liquidador
- Pascual Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 127, S 8, H B 136162, I/A 2 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Información de PASCUAL HERRERO MARTA
Mostramos los datos de PASCUAL HERRERO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL HERRERO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos