PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASCUAL GUIU JARDINERIA Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 07/08/2023 | |
PASCUAL GUIU JARDINERIA Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 07/08/2023 | |
ORXETA VERDE SL | Socio Unico | 14/01/2021 | |
ORXETA VERDE SL | Administrador Unico | 14/01/2021 | |
ORTXETA VERD SL | Socio Unico | 23/12/2015 | |
ORTXETA VERD SL | Administrador Unico | 23/12/2015 | |
PASCUAL GUIU SL | Administrador Solidario | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
Administrador Unico
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4598 , F 166, S 8, H A 186938, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Socio Único
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4598 , F 166, S 8, H A 186938, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-03
Empresa: ORXETA VERDE SL
Administrador Unico
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 107, S 8, H A 172628, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-03
Empresa: ORXETA VERDE SL
Socio Único
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 107, S 8, H A 172628, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-03
Empresa: ORTXETA VERD SL
Administrador Unico
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 72, S 8, H A 147855, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-03
Empresa: ORTXETA VERD SL
Socio Único
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 72, S 8, H A 147855, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-03
Empresa: PASCUAL GUIU SL
Administrador Solidario
- Pascual Gonzalez Jose Miguel
- Pascual Guiu Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379 , F 76, S 8, H A 117221, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-03
Información de PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL GUIU JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos