PASCUAL FURIO ANA MARIA
Informe ejecutivo de PASCUAL FURIO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASCUAL FURIO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVACLINIC RUBIMED SL | Administrador Unico | 24/12/2012 |
VINCULACIONES DE PASCUAL FURIO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL FURIO ANA MARIA
Empresa: ESTE SALUD SL
Administrador Unico
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9726, L 7008, F 77, S 8, H V 157243, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-46
Empresa: WELLNESS COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Herrero Herrero Guillermo
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8770, L 6057, F 33, S 8, H V 124969, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-46
Empresa: SKIN PERFECT SL
Administrador Unico
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9255, L 6538, F 116, S 8, H V 141326, I/A 5 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-46
Empresa: ESTE SALUD SL
Administrador Unico
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9726, L 7008, F 76, S 8, H V 157243, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-46
Empresa: NOVACLINIC RUBIMED SL
Administrador Unico
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035, L 3341, F 197, S 8, H V 59440, I/A 2 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-46
Empresa: SKIN PERFECT SL
Administrador Unico
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9255, L 6538, F 116, S 8, H V 141326, I/A 4 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-46
Empresa: WELLNESS COSMETICS SL
Administrador Solidario
- Herrero Herrero Guillermo
- Pascual Furio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8770, L 6057, F 32, S 8, H V 124969, I/A 5 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-46
Información de PASCUAL FURIO ANA MARIA
Mostramos los datos de PASCUAL FURIO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL FURIO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos