PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRADOMAYOR SA | Administrador Solidario | 10/11/2021 |
VINCULACIONES DE PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
Empresa: PRADOMAYOR SA
Administrador Solidario
- Domingo Ortiz Jose Maria
- Pascual Del Campo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 96, S 8, H LO 3939, I/A 7 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-26
Empresa: PRADOMAYOR SA
Administrador Solidario
- Domingo Ortiz Jose Maria
- Pascual Del Campo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 96, S 8, H LO 3939, I/A 7 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-26
Empresa: PRADOMAYOR SA
Administrador Solidario
- Domingo Ortiz Jose Maria
- Pascual Del Campo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 96, S 8, H LO 3939, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-26
Empresa: PRADOMAYOR SA
Administrador Solidario
- Domingo Ortiz Jose Maria
- Pascual Del Campo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 96, S 8, H LO 3939, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-26
Empresa: PRADOMAYOR SA
Administrador Solidario
- Domingo Ortiz Jose Maria
- Pascual Del Campo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 95, S 8, H LO 3939, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-26
Información de PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR
Mostramos los datos de PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL DEL CAMPO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos