PASCUAL CARRION JAIME
Informe ejecutivo de PASCUAL CARRION JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL CARRION JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALTERRA SERVICIOS Y CONTRATAS SL | Administrador Unico | 10/04/2013 | 10/01/2014 |
TERRAVAL SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 11/04/2013 | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE PASCUAL CARRION JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL CARRION JAIME
Empresa: VALTERRA SERVICIOS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Pascual Carrion Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9612, L 6894, F 178, S 8, H V 153362, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-46
Empresa: TERRAVAL SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Pascual Carrion Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9613, L 6895, F 154, S 8, H V 153394, I/A 2 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-46
Empresa: TERRAVAL SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Pascual Carrion Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9613, L 6895, F 152, S 8, H V 153394, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Empresa: VALTERRA SERVICIOS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Pascual Carrion Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9612, L 6894, F 176, S 8, H V 153362, I/A 1 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Información de PASCUAL CARRION JAIME
Mostramos los datos de PASCUAL CARRION JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL CARRION JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos