PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGRIA V.O. 2016 SL | Socio Unico | 04/10/2016 | |
SEGRIA V.O. 2016 SL | Administrador Unico | 04/10/2016 |
VINCULACIONES DE PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
Empresa: SEGRIA V.O. 2016 SL
Administrador Unico
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 1, S 8, H L 29761, I/A 1 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-25
Empresa: SEGRIA V.O. 2016 SL
Socio Único
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 1, S 8, H L 29761, I/A 1 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-25
Empresa: COMPRAVENT SEGRIA SL
Liquidador
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 167, S 8, H L 15288, I/A 5 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-25
Empresa: COMPRAVENT SEGRIA SL
Administrador Unico
- Pascual Carnice Jose Antonio
Liquidador
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 167, S 8, H L 15288, I/A 5 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-25
Empresa: REMOLCAM SL
Liquidador
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 123, S 8, H L 8556, I/A 3 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-25
Empresa: REMOLCAM SL
Administrador Unico
- Pascual Carnice Jose Antonio
Liquidador
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 123, S 8, H L 8556, I/A 3 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-25
Empresa: COMPRAVENT SEGRIA SL
Administrador Unico
- Pascual Carnice Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 167, S 8, H L 15288, I/A 4 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-25
Empresa: COMPRAVENT SEGRIA SL
Administrador Solidario
- Pascual Carnice Jose Antonio
- Torrelles Esmet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 167, S 8, H L 15288, I/A 4 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-25
Información de PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL CARNICE JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos