PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERTIFICACION ENERGETICA SL | Administrador Solidario | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
Empresa: NATURAL CLIMATE SYSTEMS SA
Apoderado
- Baselga Elorz Jacobo
- Novoa Iraizoz Carlos
- Pascual Buisan Miguel Angel
- Pascual Buisan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 167, S 8, H NA 17062, I/A 38 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-31
Consejero
- Pascual Buisan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29851 , F 20, S 8, H M 537099, I/A 3 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: CERTIFICACION ENERGETICA SL
Administrador Solidario
- Pascual Buisan Miguel Angel
- Zubiri Azqueta Edurne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 12, S 8, H NA 32495, I/A 1 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-31
Empresa: NATURAL CLIMATE SYSTEMS SA
Apoderado
- Baselga Elorz Jacobo
- Novoa Iraizoz Carlos
- Pascual Buisan Miguel Angel
- Pascual Buisan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 165, S 8, H NA017062, I/A00027 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-31
Empresa: NATURAL CLIMATE SYSTEMS SA
Apoderado
- Pascual Buisan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 165, S 8, H NA017062, I/A00027 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-31
Información de PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL BUISAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos