PASCUAL BIBILONI ANTONIO
Informe ejecutivo de PASCUAL BIBILONI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL BIBILONI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS CAPOCORB SL | Socio Unico | 12/12/2022 | |
XTREM FOOD AND DRINKS SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | |
EVENTOS CAPOCORB SL | Administrador Unico | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE PASCUAL BIBILONI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL BIBILONI ANTONIO
Empresa: EVENTOS CAPOCORB SL
Socio Único
- Pascual Bibiloni Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775 , F 135, S 8, H PM 84721, I/A 3 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Empresa: XTREM FOOD AND DRINKS SL
Administrador Unico
- Pascual Bibiloni Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 126, S 8, H PM 82144, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Empresa: EVENTOS CAPOCORB SL
Administrador Unico
- Pascual Bibiloni Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775 , F 133, S 8, H PM 84721, I/A 1 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Empresa: PABISA CAPITAL SL
Consejero
- Pascual Bibiloni Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 29, S 8, H PM 4428, I/A 23 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-07
Empresa: HOTELES PABISA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pascual Bibiloni Antonio
- Pascual Bibiloni Miguel
- Pascual Vera Onofre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 36, S 8, H PM 51461, I/A 16 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Empresa: PABISA CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pascual Bibiloni Antonio
- Pascual Bibiloni Miguel
- Pascual Vera Onofre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 116, S 8, H PM 4428, I/A 13 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: NOVA DE CERVEZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pascual Bibiloni Antonio
- Pascual Bibiloni Miguel
- Pascual Vera Onofre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 142, S 8, H PM 4428, I/A 11 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Información de PASCUAL BIBILONI ANTONIO
Mostramos los datos de PASCUAL BIBILONI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL BIBILONI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos