PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
Informe ejecutivo de PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMBALAJES LA HOYA SL | Liquidador | 11/06/2021 | |
VIVEROS ARGASA SL | Socio Unico | 31/10/2017 | |
VIVEROS ARGASA SL | Administrador Unico | 31/10/2017 | |
EMBALAJES LA HOYA SL | Socio Unico | 09/04/2014 |
VINCULACIONES DE PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
Empresa: EMBALAJES LA HOYA SL
Liquidador
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 145, S 8, H MU 22750, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-30
Empresa: EMBALAJES LA HOYA SL
Administrador Unico
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 145, S 8, H MU 22750, I/A 5 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-30
Empresa: AEP FILM SL
Administrador Unico
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 113, S 8, H MU 75119, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-30
Empresa: VIVEROS ARGASA SLL
Administrador Unico
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 27, S 8, H MU 42460, I/A 3 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
Empresa: VIVEROS ARGASA SLL
Socio Único
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1904 , F 27, S 8, H MU 42460, I/A 3 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-30
Empresa: EMBALAJES LA HOYA SL
Administrador Unico
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 145, S 8, H MU 22750, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-30
Empresa: EMBALAJES LA HOYA SL
Socio Único
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 145, S 8, H MU 22750, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-30
Empresa: AEP FILM SL
Administrador Unico
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 113, S 8, H MU 75119, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-30
Empresa: AEP FILM SL
Administrador Mancomunado
- Jose Angel Arcas Gazquez
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 113, S 8, H MU 75119, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-30
Empresa: AEP FILM SL
Socio Único
- Pascual Arcas Gazquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 113, S 8, H MU 75119, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-30
VER MAS ACTOS
Información de PASCUAL ARCAS GAZQUEZ
Mostramos los datos de PASCUAL ARCAS GAZQUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL ARCAS GAZQUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos