PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Apoderado | 26/02/2019 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Apoderado | 27/03/2013 | 13/06/2016 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2010 | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baena Navalon Luis
- Bermudez Moral Maria Del Carmen
- De Miguel Muñoz Domingo
- Fiol I Piera Lidia
- Garcia Ibañez Otilia
- Higuera Redondo Victoria
- Lopez Bejarano Angel Luis
- Martinez Ruiz Gerardo
- Pascual Amorrosta Jesus Maria
- Prieto Ocete Laura
- Roquer Zaragoza Josep
- Vivas Rocafull Jose Luis
- Yelamo Crespillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38311 , F 31, S 8, H M 64314, I/A 686 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado
- Pascual Amorrosta Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29132 , F 97, S 8, H M 64314, I/A 628 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pascual Amorrosta Jesus Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29132 , F 60, S 8, H M 64314, I/A 594 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Apoderado
- Pascual Amorrosta Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29132 , F 60, S 8, H M 64314, I/A 593 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pascual Amorrosta Jesus Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14471 , F 172, S 8, H M 64314, I/A 529 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-28
Información de PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA
Mostramos los datos de PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL AMORROSTA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos