PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTIMON CONSULTORES SL | Socio Unico | 26/08/2020 | |
ASTIMON CONSULTORES SL | Administrador Unico | 26/08/2020 | |
VIGILIA TENERIFE SUR SL | Administrador Unico | 16/08/2017 | |
VACACIONES CON RCI SL | Administrador Unico | 04/08/2011 | |
INVERSIONES PORTON OCEANICO SA | Administrador Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
Empresa: RESTAURANTE VIGILIA TENERIFE SL
Liquidador
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 11057, I/A 14 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: RESTAURANTE VIGILIA TENERIFE SL
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Liquidador
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 11057, I/A 14 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: INVERSIONES PORTON OCEANICO SA
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 90, S 8, H TF 6567, I/A 13 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: ASTIMON CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859, L 8137, F 50, S 8, H V 193954, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: ASTIMON CONSULTORES SL
Socio Único
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10859, L 8137, F 50, S 8, H V 193954, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: VIGILIA TENERIFE SUR SL
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 185, S 8, H TF 10100, I/A 14 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-38
Empresa: INVERSIONES PORTON OCEANICO SA
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994 , F 90, S 8, H TF 6567, I/A 11 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-38
Empresa: VIGILIA TENERIFE SUR SL
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 184, S 8, H TF 10100, I/A 11 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Empresa: ABOO ZIZI SL
Liquidador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8268, L 5559, F 183, S 8, H V 107556, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-46
Empresa: ABOO ZIZI SL
Administrador Unico
- Pascual Alemany Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8268, L 5559, F 183, S 8, H V 107556, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-46
VER MAS ACTOS
Información de PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA
Mostramos los datos de PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL ALEMANY JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos