PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
Informe ejecutivo de PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECLIB SPAIN SL | Administrador Unico | 16/04/2015 | 07/02/2024 |
TECLIB SPAIN SL | Liquidador | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
NOVAFIRST MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 02/10/2017 | 30/05/2023 |
NOVAFIRST MANAGEMENT SL | Liquidador | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
VINCULACIONES DE PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
Empresa: TECLIB SPAIN SL
Liquidador
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44498 , F 109, S 8, H B 457917, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: TECLIB SPAIN SL
Administrador Unico
- Pascal Pierre Marie Aubry
Liquidador
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44498 , F 109, S 8, H B 457917, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: NOVAFIRST MANAGEMENT SL
Liquidador
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45265 , F 42, S 8, H B 482286, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: NOVAFIRST MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Pascal Pierre Marie Aubry
Liquidador
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45265 , F 42, S 8, H B 482286, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: NOVAFIRST MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45265 , F 41, S 8, H B 482286, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: LORETO TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Pascal Pierre Marie Aubry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44498 , F 108, S 8, H B 457917, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Información de PASCAL PIERRE MARIE AUBRY
Mostramos los datos de PASCAL PIERRE MARIE AUBRY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCAL PIERRE MARIE AUBRY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos