PASCAL BROSCHEK
Informe ejecutivo de PASCAL BROSCHEK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PASCAL BROSCHEK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2022 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Presidente | 08/08/2022 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero | 08/08/2022 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero | 28/06/2017 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero Delegado | 28/06/2017 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero | 14/06/2012 | |
LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA | Consejero Delegado | 14/06/2012 | |
SAIUNA NOVA SL | Apoderado | 17/09/2009 |
VINCULACIONES DE PASCAL BROSCHEK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCAL BROSCHEK
Empresa: LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pascal Broschek
Consejero
- Claudia Broschek
- Pascal Broschek
- Stefan Plischke
Presidente
- Pascal Broschek
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46519 , F 122, S 8, H B 247649, I/A 40 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA
Consejero Delegado
- Pascal Broschek
Consejero
- Claudia Broschek
- Pascal Broschek
- Stefan Plischke
Presidente
- Pascal Broschek
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39488 , F 170, S 8, H B 247649, I/A 32 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: LABORATORIOS GEBRO PHARMA SA
Consejero Delegado
- Pascal Broschek
Consejero
- Claudia Broschek
- Pascal Broschek
- Stefan Plischke
Presidente
- Pascal Broschek
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39488 , F 167, S 8, H B 247649, I/A 25 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Empresa: SAIUNA NOVA SL
Apoderado
- Pascal Broschek
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41316 , F 31, S 8, H B 380949, I/A 2 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Información de PASCAL BROSCHEK
Mostramos los datos de PASCAL BROSCHEK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCAL BROSCHEK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos