PARVIZ IBRAHIM
Informe ejecutivo de PARVIZ IBRAHIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARVIZ IBRAHIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEBABAPP SL | Administrador Unico | 28/07/2020 | 18/03/2022 |
KEBABAPP SL | Socio Unico | 28/07/2020 | 18/03/2022 |
AP FOOD POLLOS CUK DEUTSCH SL | Administrador Unico | 09/08/2017 | 13/09/2019 |
SELIN DONER ZENTRUM SL | Apoderado | 05/07/2017 | 14/05/2018 |
VINCULACIONES DE PARVIZ IBRAHIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARVIZ IBRAHIM
Empresa: KEBABAPP SL
Administrador Unico
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10845, L 8124, F 108, S 8, H V 193544, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-46
Empresa: KEBABAPP SL
Administrador Unico
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10845, L 8124, F 107, S 8, H V 193544, I/A 1 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Empresa: KEBABAPP SL
Socio Único
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10845, L 8124, F 107, S 8, H V 193544, I/A 1 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Empresa: AP FOOD POLLOS CUK DEUTSCH SL
Administrador Unico
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10322, L 7603, F 221, S 8, H V 177540, I/A 3 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-46
Empresa: SELIN DONER ZENTRUM SL
Apoderado
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016, L 7298, F 221, S 8, H V 167184, I/A 5 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-46
Empresa: AP FOOD POLLOS CUK DEUTSCH SL
Administrador Unico
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10322, L 7603, F 219, S 8, H V 177540, I/A 1 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-46
Empresa: SELIN DONER ZENTRUM SL
Apoderado
- Parviz Ibrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10016, L 7298, F 220, S 8, H V 167184, I/A 4 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-46
Información de PARVIZ IBRAHIM
Mostramos los datos de PARVIZ IBRAHIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARVIZ IBRAHIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos