PARRONDO GARCIA ROBERTO
Informe ejecutivo de PARRONDO GARCIA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRONDO GARCIA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE | Apoderado Mancomunado | 04/09/2013 | 08/02/2021 |
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2016 | 08/02/2021 |
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE | Apoderado | 03/01/2012 | 04/09/2013 |
VINCULACIONES DE PARRONDO GARCIA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRONDO GARCIA ROBERTO
Empresa: BIGBANK AS CONSUMER FINANCE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parrondo Garcia Roberto
- Rodriguez Herrero Maria Sol
Apoderado Mancomunado
- Mendez Vazquez Luis
- Parrondo Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 219, S 8, H M 506829, I/A 21 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: BIGBANK AS CONSUMER FINANCE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parrondo Garcia Roberto
- Rodriguez Herrero Maria Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 216, S 8, H M 506829, I/A 15 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: BIGBANK AS CONSUMER FINANCE
Apoderado Mancomunado
- Mendez Vazquez Luis
- Parrondo Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 212, S 8, H M 506829, I/A 8 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: BIGBANK AS CONSUMER FINANCE
Apoderado
- Mendez Vazquez Luis
- Parrondo Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 212, S 8, H M 506829, I/A 8 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: BIGBANK AS CONSUMER FINANCE
Apoderado
- Mendez Vazquez Luis
- Parrondo Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 211, S 8, H M 506829, I/A 5 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Información de PARRONDO GARCIA ROBERTO
Mostramos los datos de PARRONDO GARCIA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRONDO GARCIA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos