PARRON GARCIA JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de PARRON GARCIA JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRON GARCIA JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICRO INMOBILIARIAS LEVANTE SL | Apoderado | 23/04/2018 |
VINCULACIONES DE PARRON GARCIA JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRON GARCIA JUAN ANGEL
Empresa: MICRO INMOBILIARIAS LEVANTE SL
Apoderado
- Parron Garcia Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 193, S 8, H AB 26296, I/A 3 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-02
Empresa: MICRO INMOBILIARIAS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Parron Garcia Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 193, S 8, H AB 26296, I/A 2 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-02
Empresa: MICRO INMOBILIARIAS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Parron Garcia Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 190, S 8, H AB 26296, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-02
Empresa: PARRON Y MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez Utrilla Pedro Jesus
- Parron Garcia Juan Angel
- Parron Garcia Vicente Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 168, S 8, H AB 17592, I/A 3 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-02
Empresa: PARRON Y MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Martinez Utrilla Pedro Jesus
- Parron Garcia Juan Angel
- Parron Garcia Vicente Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 168, S 8, H AB 17592, I/A 2 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-02
Información de PARRON GARCIA JUAN ANGEL
Mostramos los datos de PARRON GARCIA JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRON GARCIA JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos