PARRON CAMBERO TEOFILO
Informe ejecutivo de PARRON CAMBERO TEOFILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARRON CAMBERO TEOFILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALE TO ALL UNIVERSE SL | Socio Unico | 16/01/2018 | |
SALE TO ALL UNIVERSE SL | Administrador Unico | 16/01/2018 |
VINCULACIONES DE PARRON CAMBERO TEOFILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRON CAMBERO TEOFILO
Empresa: COBERCONTROL INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Parron Cambero Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 68, S 8, H BI 56361, I/A 8 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Empresa: SALE TO ALL UNIVERSE SL
Administrador Unico
- Parron Cambero Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749 , F 42, S 8, H BI 70916, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Empresa: SALE TO ALL UNIVERSE SL
Socio Único
- Parron Cambero Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749 , F 42, S 8, H BI 70916, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Empresa: RELECBA SL
Administrador Unico
- Parron Cambero Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 37, S 8, H BI 19360, I/A 3 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-48
Empresa: COBERCONTROL INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Parron Cambero Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 63, S 8, H BI 56361, I/A 1 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-48
Información de PARRON CAMBERO TEOFILO
Mostramos los datos de PARRON CAMBERO TEOFILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRON CAMBERO TEOFILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos