PARREU MARTIN CARLOS
Informe ejecutivo de PARREU MARTIN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARREU MARTIN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOLA BISTRO GASTRONOMIA SL | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | |
SALANDER MERIDIAN SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
CURADOS DE LA DEHESA SA | Liquidador | 18/12/2018 | |
TECNICAS APLICADAS DEL VAPOR SL | Administrador Unico | 27/06/2017 | |
INVERSIONES KAREL 35 SL | Administrador Unico | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE PARREU MARTIN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARREU MARTIN CARLOS
Empresa: LOLA BISTRO GASTRONOMIA SL
Apoderado Solidario
- Parreu Martin Carlos
- Tejero Lopez Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 221, S 8, H T 54651, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-43
Empresa: JARANA BYCLASSUAL SL
Liquidador
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 157, S 8, H L 29379, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-25
Empresa: SALANDER MERIDIAN SL
Administrador Unico
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46978 , F 70, S 8, H B 537070, I/A 2 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: RESTAURANT TERRA FERMA SL
Liquidador
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 112, S 8, H L 28402, I/A 2 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-25
Empresa: CURADOS DE LA DEHESA SA
Liquidador
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 118, S 8, H SA 11239, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-37
Empresa: RESTAURANT TERRA FERMA SL
Liquidador
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 111, S 8, H L 28402, I/A 2 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-25
Empresa: JARANA BYCLASSUAL SL
Liquidador
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 157, S 8, H L 29379, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-25
Empresa: TECNICAS APLICADAS DEL VAPOR SL
Administrador Unico
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 171, S 8, H B 347183, I/A 5 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Empresa: INVERSIONES KAREL 35 SL
Administrador Unico
- Parreu Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 204, S 8, H HU 12540, I/A 3 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-22
Información de PARREU MARTIN CARLOS
Mostramos los datos de PARREU MARTIN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARREU MARTIN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos