PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
Informe ejecutivo de PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODY FITNESS ALCALA SL | Socio Unico | 10/10/2014 | 25/06/2015 |
BODY FITNESS ALCALA SL | Administrador Unico | 10/10/2014 | 25/06/2015 |
BODY FITNESS VALDEMORO SL | Socio Unico | 10/10/2014 | 25/06/2015 |
BODY FITNESS VALDEMORO SL | Administrador Unico | 10/10/2014 | 25/06/2015 |
BODY FITNESS VALDEMORO SL | Apoderado | 12/02/2014 | 20/10/2014 |
BODY FITNESS ALCALA SL | Apoderado | 12/02/2014 | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
Empresa: BODY FITNESS VALDEMORO SL
Administrador Unico
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 36, S 8, H M 574199, I/A 5 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: BODY FITNESS ALCALA SL
Administrador Unico
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31872 , F 143, S 8, H M 573554, I/A 5 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: BODY FITNESS ALCALA SL
Apoderado
- Morales Esteban Judith
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31872 , F 142, S 8, H M 573554, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: BODY FITNESS VALDEMORO SL
Apoderado
- Morales Esteban Judith
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 35, S 8, H M 574199, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: BODY FITNESS VALDEMORO SL
Administrador Unico
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 35, S 8, H M 574199, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: BODY FITNESS VALDEMORO SL
Nuevo Socio Único
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 35, S 8, H M 574199, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: BODY FITNESS ALCALA SL
Administrador Unico
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31872 , F 142, S 8, H M 573554, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: BODY FITNESS ALCALA SL
Nuevo Socio Único
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31872 , F 142, S 8, H M 573554, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: BODY FITNESS ALCALA SL
Apoderado
- Morales Esteban Judith
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31872 , F 141, S 8, H M 573554, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: BODY FITNESS VALDEMORO SL
Apoderado
- Morales Esteban Judith
- Parras Valcarcel Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 35, S 8, H M 574199, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Información de PARRAS VALCARCEL ANA MARIA
Mostramos los datos de PARRAS VALCARCEL ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRAS VALCARCEL ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos