PARRAS FLORES MARIA SONIA
Informe ejecutivo de PARRAS FLORES MARIA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARRAS FLORES MARIA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESTORIL SL | Administrador Unico | 17/01/2012 |
VINCULACIONES DE PARRAS FLORES MARIA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRAS FLORES MARIA SONIA
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESTORIL SL
Administrador Unico
- Parras Flores Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22028 , F 162, S 8, H M 392722, I/A 5 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESTORIL SL
Administrador Unico
- Parras Flores Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22028 , F 162, S 8, H M 392722, I/A 4 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESTORIL SL
Administrador Unico
- Parras Flores Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22028 , F 161, S 8, H M 392722, I/A 3 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Información de PARRAS FLORES MARIA SONIA
Mostramos los datos de PARRAS FLORES MARIA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRAS FLORES MARIA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos