PARRALES ZAPICO RAUL
Informe ejecutivo de PARRALES ZAPICO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARRALES ZAPICO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERIDIA RE IV PROYECTO 31 SL | Apoderado Solidario | 19/07/2024 | |
CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2024 | |
MERIDIA RE IV PROYECTO 24 SL | Apoderado Solidario | 06/10/2023 | |
MERIDIA RE IV PROYECTO 17 SL | Apoderado Solidario | 06/10/2023 | |
MERIDIA RE IV PROYECTO 22 SL | Apoderado Solidario | 05/10/2023 | |
ATRIA ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 05/09/2023 | |
CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2023 | |
CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL | Consejero | 17/08/2023 |
VINCULACIONES DE PARRALES ZAPICO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRALES ZAPICO RAUL
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 31 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 605944, I/A 3 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 31 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 605944, I/A 3 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 31 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 605944, I/A 2 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48579 , F 179, S 8, H B 520006, I/A 10 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 24 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48484 , F 36, S 8, H B 585491, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-08
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 17 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47764 , F 155, S 8, H B 561643, I/A 3 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-08
Empresa: MERIDIA RE IV PROYECTO 22 SL
Apoderado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48072 , F 53, S 8, H B 571419, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-08
Empresa: ATRIA ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48933 , F 176, S 8, H B 601508, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parrales Zapico Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48579 , F 175, S 8, H B 520006, I/A 8 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-08
Empresa: CATERINA PROPERTY MANAGEMENT SL
Consejero
- CONQUIBUS SL
- Iborra Cervera Victor
- MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV RAIF
- Parrales Zapico Raul
- Raso Fernandez Jose Luis
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46438 , F 10, S 8, H B 520006, I/A 7 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
VER MAS ACTOS
Información de PARRALES ZAPICO RAUL
Mostramos los datos de PARRALES ZAPICO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRALES ZAPICO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos