PARRAGA ROSAS MARIA
Informe ejecutivo de PARRAGA ROSAS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARRAGA ROSAS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES LAREXAN SL | Administrador Unico | 11/11/2019 | 20/02/2020 |
GRATELIZA SL | Administrador Unico | 24/04/2017 | 16/10/2019 |
VINCULACIONES DE PARRAGA ROSAS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRAGA ROSAS MARIA
Empresa: INVERSIONES LAREXAN SL
Administrador Unico
- Parraga Rosas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5894, L 4801, F 125, S 8, H MA153316, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29
Empresa: INVERSIONES LAREXAN SL
Administrador Unico
- Parraga Rosas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5894, L 4801, F 123, S 8, H MA153316, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-29
Empresa: GRATELIZA SL
Administrador Unico
- Parraga Rosas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 133, S 8, H MA100347, I/A 8 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-29
Empresa: GRATELIZA SL
Administrador Unico
- Parraga Rosas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 3519, F 133, S 8, H MA100347, I/A 7 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
Información de PARRAGA ROSAS MARIA
Mostramos los datos de PARRAGA ROSAS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRAGA ROSAS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos