PARRADO SOJO FELIX
Informe ejecutivo de PARRADO SOJO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PARRADO SOJO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANAOLIVA SL | Administrador Solidario | 11/07/2011 | 28/07/2015 |
ANDALUZA DE PVC Y BANDAS SL | Administrador Unico | 23/07/2015 | |
INGENIERIA DE CINTAS SL | Administrador Unico | 11/07/2011 | 23/07/2015 |
TREICO MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Unico | 13/07/2011 | 17/07/2015 |
REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRICOLA SL | Administrador Unico | 11/07/2011 | 13/07/2015 |
CALDERERIA GARMO SL | Administrador Unico | 11/07/2011 | 13/07/2015 |
VINCULACIONES DE PARRADO SOJO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRADO SOJO FELIX
Empresa: GRANAOLIVA SL
Administrador Solidario
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 92, S 8, H CO 27695, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-14
Empresa: ANDALUZA DE PVC Y BANDAS SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 56, S 8, H CO 14285, I/A 9 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-14
Empresa: INGENIERIA DE CINTAS SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 205, S 8, H CO 6201, I/A 11 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-14
Empresa: TREICO MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 224, S 8, H S 12918, I/A 7 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-39
Empresa: REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 5, S 8, H J 1344, I/A 28 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-23
Empresa: CALDERERIA GARMO SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 225 , F 213, S 8, H J 7935, I/A 10 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-23
Empresa: TREICO MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 224, S 8, H S 12918, I/A 6 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-39
Empresa: CALDERERIA GARMO SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 225 , F 213, S 8, H J 7935, I/A 8 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-23
Empresa: REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 5, S 8, H J 1344, I/A 26 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-23
Empresa: GRANAOLIVA SL
Administrador Solidario
- Parrado Sojo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 92, S 8, H CO 27695, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-14
VER MAS ACTOS
Información de PARRADO SOJO FELIX
Mostramos los datos de PARRADO SOJO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRADO SOJO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos