PARRABERA GARCIA RAUL
Informe ejecutivo de PARRABERA GARCIA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARRABERA GARCIA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFIL AUTOMOCION SL | Apoderado | 22/11/2012 | 04/02/2021 |
ALFIL AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 07/12/2011 | 22/11/2012 |
MUEBLES PARRABERA SL | Administrador Solidario | 22/06/2011 |
VINCULACIONES DE PARRABERA GARCIA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRABERA GARCIA RAUL
Empresa: ALFIL AUTOMOCION SL
Apoderado
- Parrabera Garcia Raul
- Sevillano Rodriguez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 97, S 8, H M 528675, I/A 6 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: ALFIL DESCANSO SL
Apoderado
- Parrabera Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 95, S 8, H M 528675, I/A 4 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: ALFIL DESCANSO SL
Administrador Unico
- Parrabera Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 95, S 8, H M 528675, I/A 3 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: ALFIL DESCANSO SL
Administrador Unico
- Parrabera Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 92, S 8, H M 528675, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: MUEBLES PARRABERA SL
Administrador Solidario
- Garcia Moreta Maria Cristina
- Parrabera Diez-tendero Gustavo
- Parrabera Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082 , F 182, S 8, H M 161068, I/A 2 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Información de PARRABERA GARCIA RAUL
Mostramos los datos de PARRABERA GARCIA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRABERA GARCIA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos