PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
Informe ejecutivo de PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO DE FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA SL | Consejero | 04/06/2018 |
VINCULACIONES DE PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
Empresa: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA
Consejero
- Alcala Belon Carlos Maria
- Diaz Becerra Miguel
- Garcia Ramos Francisco
- Martinez Latorre Manuel
- Parra Villalobos Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 224, S 8, H MA 28880, I/A 31 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Bernal Gutierrez Jose
- Leon Navarro Baldomero
- Mendiola Zapatero Maria Victoria
- Morales Ruiz Maria Victoria
- Parra Villalobos Maria Luisa
- Perez Ortiz Isabel Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 10, S 8, H MA 99846, I/A 14 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 10, S 8, H MA 99846, I/A 14 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-29
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 85, S 8, H MA 99846, I/A 18 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5739, L 4646, F 85, S 8, H MA 99846, I/A 18 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-29
Empresa: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 221, S 8, H MA 28880, I/A 28 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Empresa: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alcala Belon Carlos
- Bernal Gutierrez Jose
- Diaz Becerra Miguel
- Fernandez Tena Blanca
- Nuñez Vidal Jose Carlos
- Parra Villalobos Maria Luisa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 221, S 8, H MA 28880, I/A 28 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Empresa: PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Alcala Belon Carlos
- Bernal Gutierrez Jose
- Diaz Becerra Miguel
- Fernandez Tena Blanca
- Nuñez Vidal Jose Carlos
- Parra Villalobos Maria Luisa
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005, L 918, F 116, S 8, H MA 28880, I/A 25 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 8, S 8, H MA 99846, I/A 10 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-29
Información de PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA
Mostramos los datos de PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA VILLALOBOS MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos