PARRA SANTOS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PARRA SANTOS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRA SANTOS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESIDENT MASTER BARBER SL | Socio Unico | 26/03/2021 | |
PRESIDENT MASTER BARBER SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
PRESIBARBER FRANCHISE SL | Socio Unico | 12/01/2021 | |
PRESIBARBER FRANCHISE SL | Administrador Unico | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE PARRA SANTOS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA SANTOS ALEJANDRO
Empresa: PRESIDENT MASTER BARBER SL
Administrador Unico
- Parra Santos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 4929, F 147, S 8, H MA160195, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-29
Empresa: PRESIDENT MASTER BARBER SL
Socio Único
- Parra Santos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 4929, F 147, S 8, H MA160195, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-29
Empresa: PRESIBARBER FRANCHISE SL
Administrador Unico
- Parra Santos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997, L 4904, F 18, S 8, H MA158697, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: PRESIBARBER FRANCHISE SL
Socio Único
- Parra Santos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997, L 4904, F 18, S 8, H MA158697, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL
Apoderado
- Parra Santos Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5735, L 4642, F 67, S 8, H MA145381, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-29
Información de PARRA SANTOS ALEJANDRO
Mostramos los datos de PARRA SANTOS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA SANTOS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos