PARRA RIBES LUIS
Informe ejecutivo de PARRA RIBES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARRA RIBES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERAMICO SL | Auditor | 24/09/2024 | |
PROYECTOS INDUSTRIALES INDUSAL SL | Auditor Suplente | 15/04/2024 | |
PERSONAS Y TECNOLOGIA SL | Auditor | 26/12/2023 | |
RENOVAE MANAGEMENT AND INVEST SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 14/12/2023 | |
INITIUM TECHNOLOGY FOR CERAMICS SL | Auditor | 30/11/2023 | |
GESTCONSULT CASTELLO SL | Administrador Unico | 05/05/2023 | |
CERBARRO SL | Auditor | 21/02/2023 | |
INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL SL | Auditor Suplente | 19/12/2022 | |
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS LA PLANA SL | Auditor | 12/12/2022 | |
FRUTICOLA VEGA DEL RIO SL | Auditor | 06/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PARRA RIBES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA RIBES LUIS
Empresa: RENOVAE BUSINESS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 31217, I/A 9 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-12
Empresa: SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERAMICO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 16978, I/A 30 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-12
Empresa: CLASOL FRUTAS & VERDURAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 37786, I/A 13 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-12
Empresa: BARBIERI & TAROZZI IBERICA SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 3438, I/A 54 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-12
Empresa: GARAGE CASTELLON SRL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 3714, I/A 67 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-12
Empresa: PROYECTOS INDUSTRIALES INDUSAL SL
Auditor Suplente
- Parra Ribes Luis
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733, L 1294, F 161, S 8, H CS 40085, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-12
Empresa: FORES-APARICI SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 257, F 158, S 8, H CS 7053, I/A 13 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-12
Empresa: COLORKER SA
Auditor de Cuentas Consolidado
- Parra Ribes Luis
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764, L 1325, F 205, S 8, H CS 1361, I/A 74 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-12
Empresa: GLOBELIGHT ENERGY SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783, L 1344, F 39, S 8, H CS 41923, I/A 7 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-12
Empresa: PERSONAS Y TECNOLOGIA SL
Auditor Suplente
Auditor
- Parra Ribes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337, L 900, F 57, S 8, H CS 25820, I/A 4 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-12
VER MAS ACTOS
Información de PARRA RIBES LUIS
Mostramos los datos de PARRA RIBES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA RIBES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos