PARRA RAPADO SALVADOR
Informe ejecutivo de PARRA RAPADO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRA RAPADO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERSEO ALICANTE SL | Administrador Solidario | 26/05/2010 |
VINCULACIONES DE PARRA RAPADO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA RAPADO SALVADOR
Empresa: RECREATIVOS VALPLAY SL
Liquidador
- Parra Rapado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 179, S 8, H A 57917, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: RECREATIVOS VALPLAY SL
Administrador Unico
- Parra Rapado Salvador
Liquidador
- Parra Rapado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 179, S 8, H A 57917, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: RECREATIVOS RITAPI SL
Administrador Unico
- Parra Rapado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 179, S 8, H A 57917, I/A 4 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-03
Empresa: PERSEO ALICANTE SL
Administrador Solidario
- Parra Rapado Salvador
- Serra Miguel Bernardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7889, L 5183, F 207, S 8, H V 98728, I/A 4 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-46
Información de PARRA RAPADO SALVADOR
Mostramos los datos de PARRA RAPADO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA RAPADO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos