PARRA PEREZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PARRA PEREZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARRA PEREZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAJOLUI 2005 SL | Administrador Unico | 16/10/2020 | |
GANADERA LOS RAMBLARES SL | Administrador Solidario | 26/10/2011 |
VINCULACIONES DE PARRA PEREZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA PEREZ JOSE LUIS
Empresa: HUERCAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Parra Navarro Jose Maria
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530 , F 60, S 8, H AL 40398, I/A 2 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-04
Empresa: BAJOLUI 2005 SL
Administrador Unico
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 217, S 8, H AL 24180, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-04
Empresa: BAJOLUI 2005 SL
Administrador Solidario
- Parra Benitez Baltasar
- Parra Perez Jose Luis
- Perez De Parra Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 217, S 8, H AL 24180, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-04
Liquidador
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39359 , F 84, S 8, H M 698884, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Administrador Unico
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39359 , F 84, S 8, H M 698884, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Administrador Unico
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39359 , F 81, S 8, H M 698884, I/A 1 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Socio Único
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39359 , F 81, S 8, H M 698884, I/A 1 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: HUERCAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Parra Navarro Jose Maria
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530 , F 59, S 8, H AL 40398, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-04
Empresa: GANADERA LOS RAMBLARES SL
Administrador Solidario
- Parra Perez Jose Luis
- Sanchez Vilar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 96, S 8, H AL 38692, I/A 1 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-04
Empresa: AQUASCENIC SL
Administrador Mancomunado
- Menendez Ciudad Luis Manuel
- Parra Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16266 , F 137, S 8, H M 276095, I/A B (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de PARRA PEREZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de PARRA PEREZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA PEREZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos