PARRA GARCIA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PARRA GARCIA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARRA GARCIA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | Apoderado | 27/06/2009 | 06/11/2014 |
CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | Apoderado | 27/06/2009 | 03/11/2014 |
UNCERTAIN CLOTHING COMPANY SL | Administrador Unico | 18/07/2009 |
VINCULACIONES DE PARRA GARCIA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA GARCIA MARIA ANGELES
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Armando Premoli Miguel
- Armando Premoli Miguel
- Parra Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 142, S 8, H VI 177, I/A 284 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Armando Premoli Miguel
- Armando Premoli Miguel
- Parra Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 101, S 8, H VI 5063, I/A 149 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-01
Empresa: UNCERTAIN CLOTHING COMPANY SL
Administrador Unico
- Parra Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35040 , F 202, S 8, H B 258885, I/A 2 (18/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Empresa: COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Apoderado
- Parra Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373 , F 153, S 8, H VI 177, I/A 212 (27/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-01
Apoderado
- Parra Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 68, S 8, H VI 5063, I/A 96 (27/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-01
Información de PARRA GARCIA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PARRA GARCIA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA GARCIA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos