PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRACTAL CAPITAL SICAV | Consejero | 13/06/2013 | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
Empresa: FRACTAL CAPITAL SICAV
Consejero
- Fernandez- Pacheco Jimenez Maria Del Carmen
- Garrido Lopez Maria Isabel
- Parra Fernandez-pacheco Berta
- Parra Fernandez-pacheco Jose Antonio
- Parra Fernandez-pacheco Maria Carmen
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 50, S 8, H M 560984, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: FRACTAL CAPITAL SICAV
Consejero
- Fernandez- Pacheco Jimenez Maria Del Carmen
- Garrido Lopez Maria Isabel
- Parra Fernandez-pacheco Berta
- Parra Fernandez-pacheco Jose Antonio
- Parra Fernandez-pacheco Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 48, S 8, H M 560984, I/A 6 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Empresa: FRACTAL CAPITAL SICAV
Apoderado Solidario
Auditor
Consejero
- Fernandez- Pacheco Jimenez Maria Del Carmen
- Garrido Lopez Maria Isabel
- Parra Fernandez-pacheco Berta
- Parra Fernandez-pacheco Jose Antonio
- Parra Fernandez-pacheco Maria Carmen
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31171 , F 44, S 8, H M 560984, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Información de PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA FERNANDEZ-PACHECO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos