PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
Informe ejecutivo de PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES SOLCEUTA SA | Apoderado | 05/09/2014 |
VINCULACIONES DE PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
Empresa: VIAJES SOLCEUTA SA
Apoderado
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 544, F 79, S 8, H MA 19486, I/A 9 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-29
Empresa: VIAJES SOLCEUTA SA
Administrador Unico
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 544, F 79, S 8, H MA 19486, I/A 8 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-29
Empresa: VIAJES SOLCEUTA SA
Administrador Unico
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 544, F 79, S 8, H MA 19486, I/A 7 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-29
Empresa: VIAJES SOLCEUTA SA
Administrador Unico
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 544, F 79, S 8, H MA 19486, I/A 7 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-29
Empresa: MALAGACASA SL
Liquidador
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140, L 1053, F 222, S 8, H MA 32216, I/A 4 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: MALAGACASA SL
Administrador Mancomunado
- CONSTRUCCIONES MORBLANCA SL
- Parra Fernandez Federico Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140, L 1053, F 222, S 8, H MA 32216, I/A 4 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL
Mostramos los datos de PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA FERNANDEZ FEDERICO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos