PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DX RESTAURANT PADEL - LA CULLERA SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2024 | |
DX BADALONA PADEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2024 | |
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES SAL | Apoderado Solidario | 22/12/2023 | |
MASATS ARAGON SL | Apoderado Mancomunado | 05/07/2023 | |
DIREXIS CONECTIA SL | Apoderado Mancomunado | 01/06/2022 | |
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES SAL | Apoderado Mancomunado | 01/06/2022 | |
DX BDN ISAAC PERAL SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2022 | |
DX BDN SANT BRU SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2022 | |
EUROLIMOS SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 | |
SA MASATS TRANSPORTS GENERALS | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
Empresa: DX RESTAURANT PADEL - LA CULLERA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49233 , F 115, S 8, H B 612617, I/A 1 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: DX BADALONA PADEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49173 , F 14, S 8, H B 610326, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Apoderado Solidario
- Parra Exposito Jose Maria
- Saro Ots Hector
- Suarez Postigo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48419 , F 217, S 8, H B 83687, I/A 70 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: MASATS ARAGON SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48857 , F 123, S 8, H B 598745, I/A 2 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: DIREXIS CONECTIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 153, S 8, H B 162266, I/A 21 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43489 , F 225, S 8, H B 83687, I/A 66 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Empresa: DX BDN SANT BRU SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48201 , F 29, S 8, H B 575695, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: DX BDN ISAAC PERAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48204 , F 155, S 8, H B 575825, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: CINESI SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45758 , F 45, S 8, H B 153563, I/A 19 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43546 , F 158, S 8, H B 75921, I/A 38 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
VER MAS ACTOS
Información de PARRA EXPOSITO JOSE MARIA
Mostramos los datos de PARRA EXPOSITO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA EXPOSITO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos