PARRA COSTA JUAN
Informe ejecutivo de PARRA COSTA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PARRA COSTA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARRA Y COSTA SL | Administrador Unico | 06/02/2020 | |
GRUPO VIASI SL | Administrador Unico | 17/01/2020 | |
PARRA Y COSTA SL | Apoderado | 24/04/2019 | |
GRUPO VIASI SL | Apoderado | 23/08/2016 |
VINCULACIONES DE PARRA COSTA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRA COSTA JUAN
Empresa: VARANASI VILLAS SL
Administrador Unico
- Parra Costa Juan
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 94, S 8, H GR 26715, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-18
Empresa: ARRENDAMIENTOS URBANOS ANDALUCES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 219, S 8, H GR 15284, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-18
Empresa: PARRA Y COSTA SA
Administrador Unico
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 91, S 8, H GR 557, I/A 21 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-18
Empresa: PARRA Y COSTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- COSTA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Parra Costa Isabel
- Parra Costa Juan
Consejero
- COSTA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Parra Costa Isabel
- Parra Costa Juan
Presidente
Secretario
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 91, S 8, H GR 557, I/A 21 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-18
Empresa: GRUPO VIASI SL
Administrador Unico
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 74, S 8, H GR 46563, I/A 7 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-18
Empresa: PARRA Y COSTA SA
Apoderado
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 89, S 8, H GR 557, I/A 20 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-18
Empresa: J.P. COSTA NEGOCIOS DE HOSTELERIA SL
Liquidador
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 189, S 8, H GR 23326, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Empresa: J.P. COSTA NEGOCIOS DE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Parra Costa Juan
Liquidador
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 189, S 8, H GR 23326, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Empresa: PCOSTA FILMS SL
Liquidador
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24352 , F 102, S 8, H M 437991, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: PCOSTA FILMS SL
Administrador Unico
- Parra Costa Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24352 , F 102, S 8, H M 437991, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
VER MAS ACTOS
Información de PARRA COSTA JUAN
Mostramos los datos de PARRA COSTA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRA COSTA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos