PARR ANDREW EDWARD
Informe ejecutivo de PARR ANDREW EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 27
VINCULACIONES DE PARR ANDREW EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARR ANDREW EDWARD
Empresa: VELTO RENEWABLES SL
Consejero
- Joanthan Cote Patrick Guy
- Nicoli Vivian
- Parr Andrew Edward
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 208, S 8, H M 712003, I/A 12 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Administrador Mancomunado
- Joanthan Cote Patrick Guy
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36754 , F 39, S 8, H M 450633, I/A 26 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA
Representante
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38718 , F 44, S 8, H M 688414, I/A 11 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA
Consejero
- Joanthan Cote Patrick Guy
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38718 , F 44, S 8, H M 688414, I/A 10 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: VELTO RENEWABLES SL
Consejero
- Joanthan Cote Patrick Guy
- Martinez Queimadelos Marta
- Nicoli Vivian
- Parr Andrew Edward
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 204, S 8, H M 712003, I/A 8 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: VELTO RENEWABLES SL
Administrador Mancomunado
- Joanthan Cote Patrick Guy
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 204, S 8, H M 712003, I/A 8 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: SOLAR PINOS PUENTE SA
Administrador Mancomunado
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38217 , F 179, S 8, H M 659113, I/A 13 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: SOLAR PURIAS SA
Administrador Mancomunado
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38785 , F 50, S 8, H M 659114, I/A 14 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SOLAR MOCLINEJO SA
Administrador Mancomunado
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37786 , F 170, S 8, H M 659110, I/A 13 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SOLAR MARZAGAN SA
Administrador Mancomunado
- Parr Andrew Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 64, S 8, H M 659109, I/A 13 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
VER MAS ACTOS
Información de PARR ANDREW EDWARD
Mostramos los datos de PARR ANDREW EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARR ANDREW EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos