PARIS PLA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PARIS PLA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARIS PLA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOMASTER SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 11/04/2023 | |
BIOMASTER SOLUTIONS SL | Socio Unico | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE PARIS PLA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARIS PLA FRANCISCO
Empresa: BIOMASTER SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Delgado Lozano Esperanza
- Paris Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 133, S 8, H M 536541, I/A 6 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: BIOMASTER CHEMICAL SL
Administrador Unico
- Paris Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 133, S 8, H M 536541, I/A 5 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: BIOMASTER CHEMICAL SL
Administrador Unico
- Paris Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 132, S 8, H M 536541, I/A 4 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: BIOMASTER CHEMICAL SL
Socio Único
- Paris Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 132, S 8, H M 536541, I/A 4 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: BIOMASTER CHEMICAL SL
Administrador Mancomunado
- Paris Pla Francisco
- Perez Leon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 131, S 8, H M 536541, I/A 2 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: BIOMASTER CHEMICAL SL
Administrador Mancomunado
- Paris Pla Francisco
- Perez Leon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 130, S 8, H M 536541, I/A 1 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Información de PARIS PLA FRANCISCO
Mostramos los datos de PARIS PLA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARIS PLA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos