PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
Informe ejecutivo de PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILERES MACA 2022 SL | Administrador Unico | 05/09/2022 | |
ALQUILERES MACA 2022 SL | Socio Unico | 05/09/2022 | |
TORREMOLINOS 88 SL | Apoderado Solidario | 04/09/2015 | |
TORREMOLINOS 88 SL | Consejero | 04/01/2012 |
VINCULACIONES DE PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
Empresa: ALQUILERES MACA 2022 SL
Administrador Unico
- Pariente Benitez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6219, L 5126, F 79, S 8, H MA169215, I/A 1 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-29
Empresa: ALQUILERES MACA 2022 SL
Socio Único
- Pariente Benitez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6219, L 5126, F 79, S 8, H MA169215, I/A 1 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-29
Empresa: TORREMOLINOS 88 SL
Apoderado Solidario
- Pariente Benitez Maria Candelaria
- Pariente Benitez Maria Victoria
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912, L 3820, F 158, S 8, H MA 9581, I/A 20 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-29
Empresa: TORREMOLINOS 88 SL
Apoderado
- Pariente Benitez Maria Candelaria
- Pariente Benitez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912, L 3820, F 157, S 8, H MA 9581, I/A 19 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-29
Empresa: TORREMOLINOS 88 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pariente Benitez Maria Candelaria
- Pariente Benitez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912, L 3820, F 156, S 8, H MA 9581, I/A 18 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-29
Empresa: TORREMOLINOS 88 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pariente Benitez Maria Candelaria
- Pariente Benitez Maria Victoria
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912, L 3820, F 156, S 8, H MA 9581, I/A 16 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-29
Información de PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA
Mostramos los datos de PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARIENTE BENITEZ MARIA CANDELARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos