PARGA POSE RENE
Informe ejecutivo de PARGA POSE RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARGA POSE RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOCAN GESTION OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 30/11/2022 | |
ECOLOGIA Y CONSTRUCCION FESUMAR SL | Administrador Unico | 22/07/2021 |
VINCULACIONES DE PARGA POSE RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARGA POSE RENE
Empresa: ARCANA CARPINTERIA DE MADERA SL
Liquidador Mancomunado
- Parga Pose Rene
- Pereira Gomes Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 46, S 8, H IF 8126, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-35
Empresa: ARCANA CARPINTERIA DE MADERA SL
Administrador Mancomunado
- Parga Pose Rene
- Pereira Gomes Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 46, S 8, H IF 8126, I/A 2 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-35
Empresa: NEOCAN GESTION OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Parga Pose Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 16, S 8, H IF 9318, I/A 1 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-35
Empresa: ECOLOGIA Y CONSTRUCCION FESUMAR SL
Administrador Unico
- Parga Pose Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 167, S 8, H IF 6534, I/A 7 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-35
Empresa: ARCANA CARPINTERIA DE MADERA SL
Administrador Mancomunado
- Parga Pose Rene
- Pereira Gomes Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 46, S 8, H IF 8126, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-35
Información de PARGA POSE RENE
Mostramos los datos de PARGA POSE RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARGA POSE RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos