PARES PUIGDOLLERS RAMONA
Informe ejecutivo de PARES PUIGDOLLERS RAMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARES PUIGDOLLERS RAMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWOCLICKSIT SL | Administrador Solidario | 24/08/2020 | |
MUIXO SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2017 | |
HOSTELERIA GARBI SL | Administrador Mancomunado | 18/03/2010 | |
ENTREPANS OSONA SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE PARES PUIGDOLLERS RAMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARES PUIGDOLLERS RAMONA
Empresa: TWOCLICKSIT SL
Administrador Solidario
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47431 , F 112, S 8, H B 551618, I/A 1 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-08
Empresa: MUIXO SL
Administrador Mancomunado
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 15, S 8, H B 508613, I/A 1 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: HOSTELERIA GARBI SL
Administrador Mancomunado
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21974 , F 189, S 8, H B 30334, I/A 5 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: HOSTELERIA GARBI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Consejero
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
- Pares Torras Lluis
- Puigdollers Pujadas Engracia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21974 , F 189, S 8, H B 30334, I/A 5 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: ENTREPANS OSONA SL
Administrador Mancomunado
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25663 , F 141, S 8, H B 92688, I/A 5 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Empresa: ENTREPANS OSONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Consejero
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
- Pares Torras Lluis
- Puigdollers Pujadas Engracia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25663 , F 141, S 8, H B 92688, I/A 5 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-08
Empresa: L'INDIA OSONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
Consejero
- Pares Puigdollers Miquel
- Pares Puigdollers Pere
- Pares Puigdollers Ramona
- Pares Torras Lluis
- Puigdollers Pujadas Engracia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32821 , F 76, S 8, H B 218400, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-08
Información de PARES PUIGDOLLERS RAMONA
Mostramos los datos de PARES PUIGDOLLERS RAMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARES PUIGDOLLERS RAMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos